GUZMAN AZQUETA SOLEDAD
Informe ejecutivo de GUZMAN AZQUETA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUZMAN AZQUETA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 15/05/2024 | |
BLECNO INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 21/04/2023 | |
RETAILCOMPANY 2021 SL | Apoderado | 13/03/2023 | |
RETAILCOMPANY 2021 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/05/2022 | |
RETAILCOMPANY 2021 SL | Apoderado | 03/01/2022 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Solidario | 23/08/2021 | |
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI SA | Apoderado | 14/10/2016 | |
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI SA | Apoderado | 13/10/2016 |
VINCULACIONES DE GUZMAN AZQUETA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUZMAN AZQUETA SOLEDAD
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1960, I/A 5115 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-39
Empresa: URO PROPERTY HOLDINGS SA
Apoderado
- Guzman Azqueta Soledad
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 146, S 8, H M 446073, I/A 61 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: URO PROPERTY HOLDINGS SA
Apoderado
- Chillon Peñalver Ignacio
- Gonzalez Navarro Jorge
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 145, S 8, H M 446073, I/A 60 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: BLECNO INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Chillon Peñalver Ignacio
- Gonzalez Navarro Jorge
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 140, S 8, H M 595716, I/A 11 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: RETAILCOMPANY 2021 SL
Apoderado
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42610 , F 172, S 8, H M 753707, I/A 12 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: RETAILCOMPANY 2021 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chillon Peñalver Ignacio
- Gonzalez Martino Luis
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42610 , F 170, S 8, H M 753707, I/A 9 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: RETAILCOMPANY 2021 SL
Apoderado
- Chillon Peñalver Ignacio
- Gonzalez Martino Luis
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42610 , F 167, S 8, H M 753707, I/A 5 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Chillon Peñalver Ignacio
- Gonzalez Navarro Jorge
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 176, S 8, H S 1960, I/A 4369 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-39
Empresa: DRAGO CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado
- Bustamante Gil Maria Jesus
- Catena Gordo Francisco Javier
- Guzman Azqueta Soledad
- Olivares De La Cerda Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 198, S 8, H M 285227, I/A 28 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI SA
Apoderado
- Guzman Azqueta Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32917 , F 133, S 8, H M 446073, I/A 47 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
VER MAS ACTOS
Información de GUZMAN AZQUETA SOLEDAD
Mostramos los datos de GUZMAN AZQUETA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUZMAN AZQUETA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos