GUY MAURICE MARIE LEONARD
Informe ejecutivo de GUY MAURICE MARIE LEONARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUY MAURICE MARIE LEONARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARRO CASAS SA | REPR.143 RRM | 08/04/2010 | 28/05/2015 |
GUARRO CASAS SA | Presidente | 31/03/2010 | 02/10/2013 |
GUARRO CASAS SA | Consejero | 31/03/2010 | 02/10/2013 |
VINCULACIONES DE GUY MAURICE MARIE LEONARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUY MAURICE MARIE LEONARD
Empresa: GUARRO CASAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 171, S 8, H B 7094, I/A 80 N (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-08
Empresa: GUARRO CASAS SA
Consejero
- Guy Maurice Marie Leonard
- Pascal Andre Marie Beraud
Presidente
- Guy Maurice Marie Leonard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43055 , F 201, S 8, H B 7094, I/A 97 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Empresa: GUARRO CASAS SA
REPR.143 RRM
- Guy Maurice Marie Leonard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 176, S 8, H B 7094, I/A 91 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: GUARRO CASAS SA
Consejero
- Guy Maurice Marie Leonard
Presidente
- Guy Maurice Marie Leonard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 175, S 8, H B 7094, I/A 88 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Información de GUY MAURICE MARIE LEONARD
Mostramos los datos de GUY MAURICE MARIE LEONARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUY MAURICE MARIE LEONARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos