GUTTRIDGE ALAN JOHN
Informe ejecutivo de GUTTRIDGE ALAN JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTTRIDGE ALAN JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING CONSULTING ELEVEN 11 SL | Socio Unico | 30/12/2019 | |
MARKETING CONSULTING ELEVEN 11 SL | Administrador Unico | 30/12/2019 | |
LEISURE TIME WORLDWIDE SL | Socio Unico | 31/03/2014 | |
LEISURE TIME WORLDWIDE SL | Administrador Unico | 25/04/2013 |
VINCULACIONES DE GUTTRIDGE ALAN JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTTRIDGE ALAN JOHN
Empresa: MARKETING CONSULTING ELEVEN 11 SL
Administrador Unico
- Guttridge Alan John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3657 , F 118, S 8, H TF 63835, I/A 1 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-7-38
Empresa: MARKETING CONSULTING ELEVEN 11 SL
Socio Único
- Guttridge Alan John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3657 , F 118, S 8, H TF 63835, I/A 1 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-7-38
Empresa: ARROW LEISURE SL
Socio Único
- Guttridge Alan John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 170, S 8, H TF 45096, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-38
Empresa: GBM CONCIERGE SL
Administrador Unico
- Guttridge Alan John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 170, S 8, H TF 45096, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-38
Información de GUTTRIDGE ALAN JOHN
Mostramos los datos de GUTTRIDGE ALAN JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTTRIDGE ALAN JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos