GUTIERREZ VIVES NURIA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ VIVES NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ VIVES NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATIMONIA VIVES 2008 SL | Apoderado | 08/04/2009 | 09/05/2011 |
RENTAL TRUCKS VIVES SL | Apoderado | 08/04/2009 | 09/05/2011 |
RENTAL TRUCKS VIVES SL | Administrador Solidario | 16/12/2008 | 08/04/2009 |
PATIMONIA VIVES 2008 SL | Administrador Mancomunado | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ VIVES NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ VIVES NURIA
Empresa: RENTAL TRUCKS VIVES SL
Apoderado
- Gutierrez Vives Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 224, S 8, H B 372526, I/A 6 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Empresa: PATIMONIA VIVES 2008 SL
Apoderado
- Gutierrez Vives Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40783 , F 130, S 8, H B 375005, I/A 6 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Empresa: RENTAL TRUCKS VIVES SL
Apoderado
- Gutierrez Vives Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 222, S 8, H B 372526, I/A 3 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Empresa: PATIMONIA VIVES 2008 SL
Apoderado
- Gutierrez Vives Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40783 , F 128, S 8, H B 375005, I/A 4 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Empresa: RENTAL TRUCKS VIVES SL
Administrador Solidario
- Gros Gutierrez Luis
- Gutierrez Vives Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 222, S 8, H B 372526, I/A 2 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Empresa: PATIMONIA VIVES 2008 SL
Administrador Mancomunado
- Gros Gutierrez Luis
- Gutierrez Vives Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40783 , F 128, S 8, H B 375005, I/A 3 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Empresa: RENTAL TRUCKS VIVES SL
Administrador Solidario
- Gros Gutierrez Luis
- Gutierrez Vives Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 219, S 8, H B 372526, I/A 1 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08
Información de GUTIERREZ VIVES NURIA
Mostramos los datos de GUTIERREZ VIVES NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ VIVES NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos