GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE
Informe ejecutivo de GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTI WORLD EXPRESS SL | Administrador Unico | 31/03/2016 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE
Empresa: EASY SERVICES SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Urzua Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA126264, I/A 3 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-29
Empresa: MULTI WORLD EXPRESS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Urzua Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5500, L 4407, F 104, S 8, H MA133311, I/A 1 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-29
Empresa: EASY SERVICES SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Urzua Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5356, L 4263, F 111, S 8, H MA126264, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-29
Información de GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE
Mostramos los datos de GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ URZUA CARLOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos