GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES GUTIERREZ Y VALDES SA | Administrador Mancomunado | 18/12/2019 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES GUTIERREZ Y VALDES SA | Apoderado Mancomunado | 17/08/2018 | |
TENA SALGADO SA | Apoderado Mancomunado | 23/05/2017 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Salgado Olga Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 140, S 8, H AS 4741, I/A 14 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-33
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Salgado Olga Fabiola
- Valdes Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 139, S 8, H AS 4741, I/A 13 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-33
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Salgado Olga Fabiola
- Valdes Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 138, S 8, H AS 4741, I/A 12 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-33
Empresa: TENA SALGADO SA
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Salgado Olga Fabiola
- Resina Sanz Diego
- Valdes Tena Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 178, S 8, H AS 2142, I/A 12 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-33
Empresa: TENA SALGADO SA
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Salgado Olga Fabiola
- Gutierrez Salgado Olga Fabiola
- Resina Quesada Lucas Valentin
- Resina Sanz Diego
- Valdes Tena Alberto
- Valdes Tena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 178, S 8, H AS 2142, I/A 12 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-33
Empresa: TENA SALGADO SA
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Salgado Olga Fabiola
- Resina Sanz Diego
- Valdes Tena Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 178, S 8, H AS 2142, I/A 11 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-33
Información de GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA
Mostramos los datos de GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ SALGADO OLGA FABIOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos