GUTIERREZ SABORIDO ROCIO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ SABORIDO ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ SABORIDO ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONEY VIAJES SL | Administrador Unico | 07/03/2019 | |
PREFERENCE VIAJES SL | Administrador Unico | 08/10/2013 | |
PREFERENCE WORLD SL | Administrador Unico | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ SABORIDO ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ SABORIDO ROCIO
Empresa: HONEY VIAJES SL
Administrador Unico
- Gutierrez Saborido Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 132, S 8, H CA 54589, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-11
Empresa: PREFERENCE VIAJES SL
Administrador Unico
- Gutierrez Saborido Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097 , F 144, S 8, H CA 45460, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-11
Empresa: PREFERENCE WORLD SL
Administrador Unico
- Gutierrez Saborido Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 67, S 8, H CA 42789, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-11
Información de GUTIERREZ SABORIDO ROCIO
Mostramos los datos de GUTIERREZ SABORIDO ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ SABORIDO ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos