GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIKE CULTURE SL | Administrador Solidario | 04/08/2021 | |
LC XXI SA | Administrador Unico | 12/11/2013 | |
HUMAN CONCEPT SL | Administrador Unico | 21/05/2013 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA
Empresa: LC XXI SA
Administrador Unico
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31480 , F 149, S 8, H M 566654, I/A 4 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: LIKE CULTURE SL
Administrador Solidario
- Doheijo Garcia Noelia
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 193, S 8, H M 748722, I/A 1 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Empresa: LC XXI SA
Administrador Unico
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31480 , F 149, S 8, H M 566654, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: LC XXI SA
Administrador Unico
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31480 , F 149, S 8, H M 566654, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: HUMAN CONCEPT SL
Administrador Unico
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18045 , F 164, S 8, H M 312033, I/A 6 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: MERCER CONSULTING SL
Apoderado
- Astorqui Villasante Bernabe
- Barrillero Yarnoz Rafael
- Cruz Ucieda Patricia
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
- Heres Ramos Francisco Javier
- Jauregui Morales Eduardo Miguel
- Karsten Munk Enrique Pedro
- Martin Falquina Garre Sara
- Martin Fernandez Virginia Beatriz
- Martinez Barrera Juan Vicente
- Martinez Comellas Rafel
- Pesquera Gozalo Leocadio
- Puente Mendez Alberto Gregorio
- Puigdollers Sarro Ignacio Enrique
- Suarez Laguna Gonzalo
- Topas Martinez Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28384 , F 30, S 8, H M 292859, I/A 33 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-28
Apoderado
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
- Lopez Otaola Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4966, L 3873, F 179, S 8, H MA112044, I/A 6 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-29
Empresa: MERCER CONSULTING SL
Apoderado
- Astorqui Villasante Bernabe
- Barrillero Yarnoz Rafael
- Cruz Ucieda Patricia
- De Lozoya Martin Miguel Angel
- Gutierrez Rodriguez Yolanda
- Heres Ramos Francisco Javier
- Jauregui Morales Eduardo Miguel
- Karsten Munk Enrique Pedro
- Martin Fernandez Virginia Beatriz
- Martinez Barrera Juan Vicente
- Martinez Comellas Rafel
- Pesquera Gozalo Leocadio
- Puente Mendez Alberto Gregorio
- Puigdollers Sarro Ignacio Enrique
- Suarez Laguna Gonzalo
- Topas Martinez Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20960 , F 144, S 8, H M 292859, I/A 26 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Información de GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA
Mostramos los datos de GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos