GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA S.M.E | Cons.Ext.Ind | 04/08/2020 | 28/05/2024 |
SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SME | Cons.Ext.Ind | 18/11/2021 | 29/03/2022 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA
Cons.Ext.Ind
- Gutierrez Retuerto Noelia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 284323, I/A 333 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SME
Cons.Ext.Ind
- Atienza Garcia Jose Antonio
- Gutierrez Retuerto Noelia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42450 , F 92, S 8, H M 319466, I/A 143 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SME
Cons.Ext.Ind
- Atienza Garcia Jose Antonio
- Gutierrez Retuerto Noelia Maria
- Ruiz-moreno Martin Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42450 , F 90, S 8, H M 319466, I/A 140 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Cons.Ext.Ind
- Gutierrez Retuerto Noelia Maria
- Maillo Belda Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39315 , F 209, S 8, H M 284323, I/A 244 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Información de GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA
Mostramos los datos de GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ RETUERTO NOELIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos