GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL
Informe ejecutivo de GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNP 7 EN DESARROLLO SL | Consejero | 20/11/2017 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL
Empresa: SUNP 7 EN DESARROLLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 73, S 8, H CO 38200, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 222, S 8, H CO 3437, I/A 21 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-14
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 75, S 8, H CO 3437, I/A 20 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-14
Consejero
- Alfonso Grau Jose Fernando
- Guerrero Perdeguero Domiciana
- Gutierrez Rave Mohedano Manuel
- Pleguezuelo Acedo Inmaculada
- Ragel Ruiz Francisco
- Saez Hernandez Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 74, S 8, H CO 3437, I/A 19 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-14
Consejero
- Alfonso Grau Jose Fernando
- Grau Guanter Carmen
- Guerrero Perdeguero Domiciana
- Gutierrez Rave Mohedano Manuel
- Pleguezuelo Acedo Inmaculada
- Ragel Ruiz Francisco
- Saez Hernandez Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 73, S 8, H CO 3437, I/A 18 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-14
Consejero
- Alfonso Grau Jose Fernando
- Grau Guanter Carmen
- Guerrero Perdeguero Domiciana
- Gutierrez Rave Mohedano Manuel
- Ragel Ruiz Francisco
- Saez Hernandez Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 73, S 8, H CO 3437, I/A 18 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-14
Información de GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL
Mostramos los datos de GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ RAVE MOHEDANO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos