GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUPAMI INICIATIVA EMPRESARIAL SL | Apoderado Solidario | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL
Empresa: GUADALMINA GOLF SA
Administrador Unico
- Gutierrez Piña Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5974, L 4881, F 28, S 8, H MA 2215, I/A 45 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-29
Empresa: GUADALMINA GOLF SA
Administrador Unico
- Gutierrez Piña Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216, L 1129, F 205, S 8, H MA 2215, I/A 40 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-29
Empresa: JUPAMI INICIATIVA EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Gamero Moreno Francisco Jose
- Gutierrez Piña Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 141, S 8, H SE 81145, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-41
Información de GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ PIÑA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos