GUTIERREZ PEINADOR VICENTE
Informe ejecutivo de GUTIERREZ PEINADOR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ PEINADOR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABSIA SL | Apoderado | 23/03/2010 | 21/11/2018 |
ABSIA SL | Consejero | 16/03/2010 | 28/06/2018 |
IBERPOTASH SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2016 | 09/02/2018 |
IBERPOTASH SA | Apoderado | 22/04/2016 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ PEINADOR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ PEINADOR VICENTE
Empresa: ABSIA SL
Apoderado
- Cots Muncunill Francesc
- Guell Cardona Joan
- Gutierrez Peinador Vicente
- Lopez Belles Pedro Jose
- Martinez Alamo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41767 , F 34, S 8, H B 396302, I/A 8 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Empresa: ABSIA SL
Consejero
- Guell Cardona Joan
- Gutierrez Peinador Vicente
- Martinez Alamo Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41767 , F 33, S 8, H B 396302, I/A 6 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: IBERPOTASH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espin Gallardo Santiago
- Guell Cardona Joan
- Gutierrez Peinador Vicente
- Llado Boixader Joan
- Sanchez Sanchez Tembleque Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 98, S 8, H B 184583, I/A 83 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Empresa: IBERPOTASH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41218 , F 60, S 8, H B 184583, I/A 78 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Empresa: IBERPOTASH SA
Apoderado
- Antonius Martinus Sylvester Van Schie
- Cabal Naves Ignacio
- Carmona Ramos Jose Luis
- Cornelis Petrus Langeveld
- Cots Muncunill Francesc
- Cots Muncunill Francesc
- Fillo Farreras Santiago
- Gasa Mercader Luis
- Gasa Mercader Luis
- Guell Cardona Joan
- Gutierrez Peinador Vicente
- Llado Boixader Joan
- Lopez Belles Pedro Jose
- Lopez Belles Pedro Jose
- Pablo Crespo Josep
- Robles Rizo David Jesus
- Romero Jimenez Juan
- Sanchez Espina Antonio
- Sanchez Illera Rafael Eduardo
- Sanchez Illera Rafael Eduardo
- Sanchez Illera Rafael Eduardo
- Soler Sobre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41218 , F 60, S 8, H B 184583, I/A 78 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Apoderado
- Cots Muncunill Francesc
- Guell Cardona Joan
- Gutierrez Peinador Vicente
- Lopez Belles Pedro Jose
- Martinez Alamo Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41767 , F 30, S 8, H B 396302, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Consejero
- Guell Cardona Joan
- Gutierrez Peinador Vicente
- Martinez Alamo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41767 , F 26, S 8, H B 396302, I/A 1 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Información de GUTIERREZ PEINADOR VICENTE
Mostramos los datos de GUTIERREZ PEINADOR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ PEINADOR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos