GUTIERREZ PASCUAL HELENA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ PASCUAL HELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ PASCUAL HELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMACI ASESORES SL | Socio Unico | 26/11/2012 | |
PRIMACI ASESORES SL | Administrador Unico | 26/11/2012 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ PASCUAL HELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ PASCUAL HELENA
Empresa: SOFTALIA CONSULTING SL
Liquidador
- Gutierrez Pascual Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3623 , F 206, S 8, H A 131087, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
Empresa: SOFTALIA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gutierrez Pascual Helena
Liquidador
- Gutierrez Pascual Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3623 , F 206, S 8, H A 131087, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
Empresa: PRIMACI ASESORES SL
Administrador Unico
- Gutierrez Pascual Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 47, S 8, H A 82367, I/A 2 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-03
Empresa: PRIMACI ASESORES SL
Socio Único
- Gutierrez Pascual Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 47, S 8, H A 82367, I/A 2 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-03
Empresa: SOFTALIA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gutierrez Pascual Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3623 , F 205, S 8, H A 131087, I/A 1 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-03
Información de GUTIERREZ PASCUAL HELENA
Mostramos los datos de GUTIERREZ PASCUAL HELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ PASCUAL HELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos