GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ALAMEDA 2013 SL | Administrador Unico | 16/04/2013 | |
DISEÑOS Y SOLUCIONES 2013 SL | Administrador Unico | 15/03/2013 | |
SOLUCIONES EN BRICOLAGE GUTIERREZ SL | Apoderado | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA
Empresa: INVERSIONES ALAMEDA 2013 SL
Administrador Unico
- Gutierrez Ortega Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31005 , F 11, S 8, H M 558068, I/A 1 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: DISEÑOS Y SOLUCIONES 2013 SL
Administrador Unico
- Gutierrez Ortega Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30883 , F 95, S 8, H M 555852, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Empresa: SOLUCIONES EN BRICOLAGE GUTIERREZ SL
Apoderado
- Gutierrez Ortega Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17376 , F 73, S 8, H M 298129, I/A 4 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: SOLUCIONES EN BRICOLAGE GUTIERREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gutierrez Ortega Ana Maria
- Gutierrez Ortega Juan Carlos
Consejero
- Gutierrez Cardenas Eufrasio
- Gutierrez Ortega Ana Maria
- Gutierrez Ortega Juan Carlos
Presidente
Secretario
- Gutierrez Ortega Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17376 , F 72, S 8, H M 298129, I/A 3 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Información de GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA
Mostramos los datos de GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ ORTEGA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos