GUTIERREZ MONTOYA MATEO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ MONTOYA MATEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ MONTOYA MATEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA COMERCIAL EPS ALMERIA SA | Apoderado | 17/03/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ MONTOYA MATEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ MONTOYA MATEO
Empresa: HAZA LAS MARINAS SL
Apoderado
- Gutierrez Montoya Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 222, S 8, H AL 14561, I/A 12 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-04
Empresa: ALBARDI SL
Apoderado
- Gutierrez Montoya Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 197, S 8, H AL 14001, I/A 8 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-04
Empresa: HAZA LAS MARINAS SL
Apoderado
- Gutierrez Montoya Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 222, S 8, H AL 14561, I/A 11 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-04
Apoderado
- Gutierrez Montoya Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 180, S 8, H AL 30072, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-04
Empresa: ALBARDI SL
Apoderado
- Gutierrez Montoya Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 196, S 8, H AL 14001, I/A 6 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-04
Información de GUTIERREZ MONTOYA MATEO
Mostramos los datos de GUTIERREZ MONTOYA MATEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ MONTOYA MATEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos