GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Q-DECOR DECORACION Y REFORMAS SL | Apoderado Solidario | 02/03/2012 | |
MONTAJES ELECTRICOS GUILES SL | Administrador Unico | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO
Empresa: AICONS GESTION SL
Liquidador Mancomunado
- Gutierrez Martinez Ricardo
- Suarez Mulero Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 181, S 8, H Z 51752, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-50
Empresa: AICONS GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Martinez Ricardo
- Suarez Mulero Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 181, S 8, H Z 51752, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-50
Empresa: Q-DECOR DECORACION Y REFORMAS SL
Apoderado Solidario
- Guil Perez Maria-carmen
- Gutierrez Martinez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3887 , F 113, S 8, H Z 52727, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-50
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS GUILES SL
Administrador Unico
- Gutierrez Martinez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 97, S 8, H Z 31177, I/A 5 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-50
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS GUILES SL
Administrador Unico
- Gutierrez Martinez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 97, S 8, H Z 31177, I/A 4 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-50
Empresa: AICONS GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Martinez Ricardo
- Suarez Mulero Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 180, S 8, H Z 51752, I/A 1 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-50
Información de GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO
Mostramos los datos de GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ MARTINEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos