GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL
Informe ejecutivo de GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUTIERREZ BEUSTER ABOGADOS SLP | Apoderado | 28/07/2020 | |
QUEEN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SL | Apoderado | 24/08/2018 | |
GUTIERREZ BEUSTER ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 06/04/2017 | |
GAVIRILLA SL | Apoderado | 20/08/2012 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL
Empresa: GUTIERREZ BEUSTER ABOGADOS SLP
Apoderado
- Gutierrez Martinez Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6358 , F 182, S 8, H SE113411, I/A 3 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-41
Apoderado
- Gutierrez Martinez Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583 , F 132, S 8, H SE118623, I/A 2 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-41
Empresa: GUTIERREZ BEUSTER ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Beuster Vela Alicia Lucia
- Gutierrez Martinez Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6358 , F 182, S 8, H SE113411, I/A 2 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-41
Empresa: GUTIERREZ BEUSTER ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Beuster Vela Alicia Lucia
- Gutierrez Martinez Eduardo Manuel
Soc.Prof.
- Beuster Vela Alicia Lucia
- Gutierrez Martinez Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6358 , F 180, S 8, H SE113411, I/A 1 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-41
Empresa: GAVIRILLA SL
Apoderado
- Gutierrez Martinez Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4548 , F 62, S 8, H SE 70924, I/A 5 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-41
Información de GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL
Mostramos los datos de GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ MARTINEZ EDUARDO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos