GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASUR MANTENIMIENTO SL | Socio Unico | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN
Empresa: SELECO VIGILANCIA SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Martin Socorro Del Carmen
- Padilla Garcia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 143, S 8, H H 18873, I/A 4 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-21
Empresa: MASUR MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Gutierrez Martin Socorro Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 83, S 8, H H 18171,H , I/ 2 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-21
Empresa: SELECO VIGILANCIA SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Martin Socorro Del Carmen
- Padilla Garcia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 140, S 8, H H 18873,H , I/ 1 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-21
Empresa: MASUR MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Gutierrez Martin Socorro Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 81, S 8, H H 18171,H , I/ 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-21
Empresa: MASUR MANTENIMIENTO SL
Socio Único
- Gutierrez Martin Socorro Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 81, S 8, H H 18171,H , I/ 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-21
Información de GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN
Mostramos los datos de GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ MARTIN SOCORRO DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos