GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUFA SA | Secretario | 05/09/2016 | |
GUFA SA | Consejero | 05/09/2016 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS
Empresa: GUFA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gutierrez Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 1, S 8, H VA 2622, I/A 14 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-47
Empresa: SOHAIL APARCAMIENTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357, L 2269, F 108, S 8, H MA 64693, I/A 7 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-29
Empresa: GUFA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gutierrez Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 1, S 8, H VA 2622, I/A 13 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-47
Empresa: GUFA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gutierrez Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 1, S 8, H VA 2622, I/A 13 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-47
Empresa: SOHAIL APARCAMIENTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357, L 2269, F 107, S 8, H MA 64693, I/A 5 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-29
Empresa: GUFA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gutierrez Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 206, S 8, H VA 2622, I/A 11 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-47
Empresa: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN SL
Apoderado
- Gutierrez Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 157, S 8, H M 512136, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
Empresa: EURSA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Azpiazu Ugalde Angel
- Gutierrez Martin Francisco
- Gutierrez Martin Jose Luis
- Rodriguez Massa Felix
- Sustacha Gorostiaga Pedro Maria
- Valles Rojo Julio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 13, S 8, H VA 1333, I/A 7 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-47
Información de GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS
Mostramos los datos de GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ MARTIN JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos