GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL
Informe ejecutivo de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERELPA SA | Pres.Com.Liq | 19/05/2015 | 29/12/2020 |
ERELPA SA | Liquidador Delegado Mancomunado | 19/05/2015 | 29/12/2020 |
ERELPA SA | Miem.Com.Liq | 19/05/2015 | 29/12/2020 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Consejero | 12/01/2012 | 13/10/2015 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL
Consejero
- Cardona Gonzalez Juan Jose
- Gutierrez Marquez Agustin Manuel
- Muñoz Garcia De La Borbolla Martin Lucinio
- Sabroso Ramirez Angel Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 99, S 8, H GC 6575, I/A 95 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-35
Empresa: ERELPA SA
Liquidador Delegado Mancomunado
- Gutierrez Marquez Agustin Manuel
- Herrera Rodriguez Juan Francisco
Miem.Com.Liq
- Fuentes Gonzalez Telesforo
- Gutierrez Marquez Agustin Manuel
- Herrera Rodriguez Juan Francisco
- Quevedo Iturbe Pedro
- Ramon Balmaseda Antonio Jesus
Pres.Com.Liq
- Gutierrez Marquez Agustin Manuel
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 192, S 8, H GC 5874, I/A 27 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-35
Consejero
- Gutierrez Marquez Agustin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 119, S 8, H GC 6575, I/A 82 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-35
Información de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL
Mostramos los datos de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos