GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERELPA SA | Presidente | 10/10/2014 | 19/05/2015 |
ERELPA SA | Consejero | 10/10/2014 | 19/05/2015 |
EMPLEADOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS FP | Miem.Com.Ctr | 14/06/2010 | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN
Empresa: ERELPA SA
Consejero
Presidente
- Gutierrez Marquez Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 192, S 8, H GC 5874, I/A 27 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-35
Empresa: ERELPA SA
Consejero
Presidente
- Gutierrez Marquez Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 192, S 8, H GC 5874, I/A 26º (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-35
Miem.Com.Ctr
- Gutierrez Marquez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26270 , F 209, S 8, H M 390751, I/A 10 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28
Miem.Com.Ctr
- Gutierrez Marquez Agustin
- Miralles Cabrera Cesar Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26270 , F 208, S 8, H M 390751, I/A 8 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Información de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN
Mostramos los datos de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ MARQUEZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos