GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUCORE SL | Apoderado Solidario | 21/07/2022 | |
AUCORE SL | Apoderado Mancomunado | 25/07/2012 | |
DITELMA SL | Apoderado Mancomunado | 25/07/2012 | |
DITELMA SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2009 | |
AUCORE SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Empresa: AUCORE SL
Apoderado Solidario
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
- Lopez Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 50, S 8, H MA 14805, I/A 13 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-29
Empresa: VASINVEST ECONOMISTAS Y ASOCIADOS SL
Liquidador
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157, L 115, F 8, S 8, H AV 6016, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-05
Empresa: VASINVEST ECONOMISTAS Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157, L 115, F 8, S 8, H AV 6016, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-05
Empresa: VASINVEST ECONOMISTAS Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157, L 115, F 5, S 8, H AV 6016, I/A 1 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-05
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Gonzalez Alicia
- Cañadas Sanchez Elena Del Mar
- Cardona Ribas Lourdes
- Cardona Ribas Lourdes
- Casero Gonzalez Valera Silvia
- Garcia Flores Jorge
- Garcia Ruiz Jose Luis
- Gomez Perez Ana Maria
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
- Hernandez Sanchez Eva
- Isla Castillo Veronica
- Lanau Montardit Gemma
- Mancheño Soria Yolanda
- Martinez Gea Juan Eduardo
- Paradela Diaz Pedro Antonio
- Perez Gonzalez Miguel Angel
- Porras Casquero Salvador
- Ruiz Adrados Antonio
- Salcedo Roberto Hector Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 163, S 8, H AL 1, I/A 406 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-04
Empresa: DITELMA SL
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
- Lopez Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 128, S 8, H MA 723, I/A 7 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-29
Empresa: AUCORE SL
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
- Lopez Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 49, S 8, H MA 14805, I/A 9 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-29
Empresa: DITELMA SL
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
- Lopez Hidalgo Carmen
- Lopez Hidalgo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088, L 4, F 150, S 8, H MA 723, I/A 5 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: AUCORE SL
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Lopez Jose Antonio
- Lopez Hidalgo Carmen
- Lopez Hidalgo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480, L 393, F 61, S 8, H MA 14805, I/A 6 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos