GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL
Informe ejecutivo de GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GMJ LOGISTICS 2020 SL | Apoderado Solidario | 03/07/2024 | |
BLACKSAPHIR CAPITAL SL | Administrador Unico | 24/05/2023 | |
GESTION DE LOGISTICA Y ADUANAS SL | Administrador Unico | 21/06/2021 | |
GMJ LOGISTICS 2020 SL | Administrador Mancomunado | 01/09/2020 | |
BLUDGER LOGISTICA SL | Administrador Unico | 23/12/2016 | |
EXPRESO 24 ESPAÑA 2002 SL | Socio Unico | 07/10/2015 | |
EXPRESO 24 ESPAÑA 2002 SL | Administrador Unico | 07/10/2015 | |
ENDOPACK SA | Administrador Unico | 01/09/2015 | |
HUGEL ESPAÑA REPUESTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Solidario | 15/06/2015 | |
VIMAJA SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL
Empresa: GMJ LOGISTICS 2020 SL
Apoderado Solidario
- Gutierrez Ibañez Manuel
- Revilla Dupuy Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 722905, I/A 2 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: SEPARACION INDUSTRIAL DE RESIDUOS SL
Liquidador Unico
- Gutierrez Ibañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 76, S 8, H GU 12316, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-19
Empresa: BLACKSAPHIR CAPITAL SL
Administrador Unico
- Gutierrez Ibañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38731 , F 162, S 8, H M 688645, I/A 2 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: BLACKSAPHIR CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Caneda Gonzalo
- Gutierrez Ibañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38731 , F 162, S 8, H M 688645, I/A 2 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: GESTION DE LOGISTICA Y ADUANAS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Ibañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649 , F 69, S 8, H GU 11447, I/A 2 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-19
Empresa: GMJ LOGISTICS 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Ibañez Manuel
- Revilla Dupuy Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40746 , F 150, S 8, H M 722905, I/A 1 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Ibañez Manuel
- Martin Lecha Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10224, L 7506, F 61, S 8, H V 174221, I/A 9 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-46
Empresa: BLACKSAPHIR CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Caneda Gonzalo
- Gutierrez Ibañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38731 , F 160, S 8, H M 688645, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Ibañez Manuel
- Martin Lecha Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10224, L 7506, F 60, S 8, H V 174221, I/A 7 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-46
Empresa: HORIZON AUTO PARTS SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Conde Lopez Vicente
- Gutierrez Ibañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31660 , F 216, S 8, H M 569699, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
VER MAS ACTOS
Información de GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL
Mostramos los datos de GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ IBAÑEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos