GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES CASA LOS PRADOS SL | Administrador Unico | 06/11/2014 | |
TRANSPORTES CASA LOS PRADOS SL | Socio Unico | 06/11/2014 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Empresa: TRANSPORTES CASA LOS PRADOS SL
Socio Único
- Gutierrez Gutierrez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 136, S 8, H S 2768, I/A 7 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-39
Empresa: TRANSPORTES CASA LOS PRADOS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gutierrez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 136, S 8, H S 2768, I/A 6 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-39
Empresa: TRANSPORTES CASA LOS PRADOS SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Gutierrez Jacinto Jesus
- Gutierrez Gutierrez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 136, S 8, H S 2768, I/A 6 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-39
Empresa: GRUPO ROS CASARES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gutierrez Gutierrez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 197, S 8, H V 119173, I/A 39 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-46
Empresa: GRUPO ROS CASARES SL
Apoderado
- Gutierrez Gutierrez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 190, S 8, H V 119173, I/A 28 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-46
Información de GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Mostramos los datos de GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos