GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHAMYEM IMPORT SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2021 | |
MAYCA TOURS SL | Administrador Unico | 03/09/2014 | |
ALTRAVIA SL | Administrador Unico | 14/11/2012 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA
Empresa: SHAMYEM IMPORT SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Guerrero Evangelista
- Vallejo Rodriguez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1784 , F 34, S 8, H GR 57111, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-18
Empresa: MAYCA TOURS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Guerrero Evangelista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 191, S 8, H GR 39333, I/A 5 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-18
Empresa: ALTRAVIA SL
Administrador Unico
- Gutierrez Guerrero Evangelista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145, L 58, F 14, S 8, H MA 2771, I/A 7 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-29
Información de GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA
Mostramos los datos de GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GUERRERO EVANGELISTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos