GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES E INVESTIGACIONES INMOBILIARIAS SA | Secretario | 05/09/2016 | |
INVERSIONES E INVESTIGACIONES INMOBILIARIAS SA | Consejero | 05/09/2016 | |
INVERSIONES E INVESTIGACIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado | 08/01/2013 | |
GUFA SA | Apoderado | 08/01/2013 | |
CONSTRUCCIONES JUANCHU SA | Presidente | 01/10/2009 | |
CONSTRUCCIONES JUANCHU SA | Consejero | 01/10/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA
Empresa: VIDUERO 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
Consejero Suplente
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
- Gutierrez Martin Laurentino
- Gutierrez Salan Maria Visitacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 117, S 8, H VA 10461, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-47
Consejero
- Gutierrez Gonzalez Camino
- Gutierrez Gonzalez Luis Manuel
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
- Gutierrez Martin Francisco
Presidente
Secretario
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 84, S 8, H VA 2621, I/A 17 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-47
Consejero
- Gutierrez Gonzalez Camino
- GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE
- Gutierrez Gonzalez Luis Manuel
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
- Gutierrez Martin Francisco
Presidente
Secretario
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 83, S 8, H VA 2621, I/A 14 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-47
Consejero
Presidente
Secretario
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 83, S 8, H VA 2621, I/A 14 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-47
Empresa: GUFA SA
Apoderado
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 1, S 8, H VA 2622, I/A 12 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-47
Apoderado
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 83, S 8, H VA 2621, I/A 13 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-47
Consejero
Presidente
Secretario
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 83, S 8, H VA 2621, I/A 12 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-47
Empresa: CONSTRUCCIONES JUANCHU SA
Consejero
Presidente
- Gutierrez Gonzalez Yolanda
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 43, F 67, S 8, H BU 1465, I/A 11 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-09
Información de GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA
Mostramos los datos de GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GONZALEZ YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos