GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CILKA AUTOS SL | Socio Unico | 17/01/2022 | |
CILKA AUTOS SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
LARCEJO SL | Socio Unico | 13/11/2019 | |
LARCEJO SL | Administrador Unico | 13/11/2019 | |
SANLUX REQUEJO SL | Administrador Solidario | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN
Empresa: CILKA AUTOS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 194, S 8, H AS 57267, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: CILKA AUTOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Viña Pablo
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 194, S 8, H AS 57267, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: CILKA AUTOS SL
Socio Único
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 194, S 8, H AS 57267, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: CILKA AUTOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Viña Pablo
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424 , F 193, S 8, H AS 57267, I/A 1 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-33
Empresa: LARCEJO SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4373 , F 120, S 8, H AS 55773, I/A 1 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-33
Empresa: LARCEJO SL
Socio Único
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4373 , F 120, S 8, H AS 55773, I/A 1 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-33
Empresa: JOLCA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5565 , F 209, S 8, H SE 23171, I/A 45 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-41
Empresa: SANLUX REQUEJO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Suarez Francisco Javier
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3863 , F 17, S 8, H AS 41751, I/A 1 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-33
Empresa: JOLCA SA
Consejero
- Gutierrez Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 210, S 8, H SE 23171, I/A 30 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-41
Información de GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos