GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LFJ SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 24/02/2023 | |
PC-DOS SISTEMAS INFORMATICOS SLL | Administrador Solidario | 03/04/2013 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: LFJ SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Gulias Izquierdo Jonatan
- Gutierrez Gonzalez Francisco Jose
- Perez Oyola Luis Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48664 , F 96, S 8, H B 591824, I/A 1 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: CONVIDA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47428 , F 70, S 8, H B 551510, I/A 2 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: CONVIDA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47428 , F 65, S 8, H B 551510, I/A 1 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Empresa: PC-DOS SISTEMAS INFORMATICOS SLL
Administrador Solidario
- De La Asuncion Montes Santos
- Gutierrez Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 65, S 8, H MA117490, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-29
Información de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos