GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSERTA OPEN MAIN R & D SL | Liquidador Unico | 16/06/2021 | |
AGROPECUARIA JABATO SL | Administrador Unico | 23/03/2017 | |
SERVICIOS Y OBRAS ISETAN SRL | Administrador Unico | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO
Empresa: INSERTA OPEN MAIN R & D SL
Liquidador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco De Paula Arcadio
- Kharbachi Jader Kamal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 141, S 8, H SE107506, I/A 5 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Empresa: INSERTA OPEN MAIN R & D SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco De Paula Arcadio
Liquidador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco De Paula Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 141, S 8, H SE107506, I/A 5 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Empresa: AGROPECUARIA JABATO SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco De Paula Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4698 , F 158, S 8, H SE 74315, I/A 4 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-41
Empresa: INSERTA OPEN MAIN R & D SL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco De Paula Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 137, S 8, H SE107506, I/A 1 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-41
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco De Paula Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4659 , F 2, S 8, H SE 73494, I/A 2 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: SERVICIOS Y OBRAS ISETAN SRL
Administrador Unico
- Gutierrez Gonzalez Francisco De Paula Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 7, S 8, H SE 46091, I/A 11 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-41
Información de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO
Mostramos los datos de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO DE PAULA ARCADIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos