GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO Y JOAQUIN GUTIERREZ SA | Administrador Solidario | 16/02/2017 | |
LA AGUZADERA SA | Presidente | 22/02/2013 | |
LA AGUZADERA SA | Consejero | 22/02/2013 | |
LA AGUZADERA SA | Apoderado | 26/08/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN
Empresa: ANTONIO Y JOAQUIN GUTIERREZ SA
Administrador Solidario
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
- Gutierrez Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 162, S 8, H CR 11406, I/A 8 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-13
Empresa: LA AGUZADERA SA
Consejero
- Delgado Merlo Francisco
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
- Gutierrez Garcia Joaquin
Presidente
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 205, S 8, H CR 3511, I/A 13 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-13
Empresa: ANTONIO Y JOAQUIN GUTIERREZ SA
Administrador Solidario
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
- Gutierrez Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 161, S 8, H CR 11406, I/A 7 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-13
Empresa: ANTONIO Y JOAQUIN GUTIERREZ SA
Administrador Solidario
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
- Gutierrez Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 161, S 8, H CR 11406, I/A 7 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-13
Empresa: LA AGUZADERA SA
Consejero
- Delgado Merlo Francisco
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
- Gutierrez Garcia Joaquin
Presidente
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 205, S 8, H CR 3511, I/A 12 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-13
Empresa: ANTONIO Y JOAQUIN GUTIERREZ SA
Administrador Solidario
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
- Gutierrez Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 161, S 8, H CR 11406, I/A 6 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-13
Empresa: LA AGUZADERA SA
Apoderado
- Gutierrez Garcia Antonio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 205, S 8, H CR 3511, I/A 11 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-13
Información de GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN
Mostramos los datos de GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GARCIA ANTONIO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos