GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE
Informe ejecutivo de GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIALIZADORA FERRETE SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
COYOACAN COMPAÑIA DE RESTAURACION SRL | Administrador Unico | 30/06/2015 | 03/12/2021 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE
Empresa: COMERCIALIZADORA FERRETE SL
Administrador Unico
- Gutierrez Ferrete Elena De Guadalupe
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9986, L 7268, F 33, S 8, H V 166148, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-46
Administrador Unico
- Gutierrez Ferrete Elena De Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9980, L 7262, F 151, S 8, H V 165952, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-46
Administrador Unico
- Gutierrez Ferrete Elena De Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9980, L 7262, F 148, S 8, H V 165952, I/A 1 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-46
Información de GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE
Mostramos los datos de GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ FERRETE ELENA DE GUADALUPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos