GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A-Z COMUNICACION Y CULTURA SA | Socio Unico | 22/01/2013 | |
IRIS CULTURA Y COMUNICACION SL | Administrador Unico | 22/09/2010 | |
A-Z COMUNICACION Y CULTURA SA | Administrador Unico | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA
Empresa: A-Z COMUNICACION Y CULTURA SA
Administrador Unico
- Gutierrez De La Torre Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6850 , F 61, S 8, H M 111544, I/A 11 (04/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-28
Empresa: A-Z COMUNICACION Y CULTURA SA
Administrador Unico
- Gutierrez De La Torre Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6850 , F 61, S 8, H M 111544, I/A 10 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Empresa: A-Z COMUNICACION Y CULTURA SA
Socio Único
- Gutierrez De La Torre Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6850 , F 60, S 8, H M 111544, I/A 9 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Empresa: IRIS CULTURA Y COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Gutierrez De La Torre Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28092 , F 73, S 8, H M 506185, I/A 1 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-28
Empresa: A-Z COMUNICACION Y CULTURA SA
Administrador Unico
- Gutierrez De La Torre Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6850 , F 60, S 8, H M 111544, I/A 8 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA
Mostramos los datos de GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ DE LA TORRE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos