GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA TORRE SA | Secretario | 12/02/2024 | |
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA TORRE SA | Consejero Delegado Solidario | 12/02/2024 | |
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA TORRE SA | Consejero | 30/01/2014 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO
Consejero
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 191, S 8, H LE 3135, I/A 14 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
Consejero Delegado Solidario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Presidente
Secretario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 191, S 8, H LE 3135, I/A 14 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
Consejero Delegado Solidario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Presidente
Secretario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 191, S 8, H LE 3135, I/A 14 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-24
Consejero
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 191, S 8, H LE 3135, I/A 13 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-24
Consejero Delegado Solidario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Presidente
Secretario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 191, S 8, H LE 3135, I/A 13 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-24
Consejero Delegado Solidario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Presidente
Secretario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 191, S 8, H LE 3135, I/A 13 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-24
Empresa: IRUNBIDE SL
Liquidador
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 64, S 8, H SS 19280, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: IRUNBIDE SL
Socio único
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 64, S 8, H SS 19280, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: IRUNBIDE SL
Administrador Unico
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Liquidador
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 64, S 8, H SS 19280, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Consejero Delegado Solidario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Consejero
- Gutierrez De La Fuente Antonio
- Mancebo Guiles Angel
- Martinez Perez Jose
Presidente
Secretario
- Gutierrez De La Fuente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 191, S 8, H LE 3135, I/A 12 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-24
VER MAS ACTOS
Información de GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO
Mostramos los datos de GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos