GUTIERREZ DE CASAS CARMEN
Informe ejecutivo de GUTIERREZ DE CASAS CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ DE CASAS CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUST BUSINESS SYSTEM SL | Liquidador | 30/10/2013 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ DE CASAS CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ DE CASAS CARMEN
Empresa: TAKE BAS SYSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alferez Garcia Jose Ramon
- Gutierrez De Casas Carmen
- Homdedeu Tortosa Jose
- Megias Lara Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5230, L 4137, F 50, S 8, H MA 41974, I/A 17 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-29
Empresa: TAKE BAS SYSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez De Casas Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538, L 1451, F 7, S 8, H MA 41974, I/A 13 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-29
Empresa: TAKE BAS SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Gutierrez De Casas Carmen
- Megias Lara Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538, L 1451, F 6, S 8, H MA 41974, I/A 12 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-29
Empresa: TRUST BUSINESS SYSTEM SL
Liquidador
- Gutierrez De Casas Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834, L 1747, F 68, S 8, H MA 50185, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-29
Empresa: TRUST BUSINESS SYSTEM SL
Administrador Unico
- Gutierrez De Casas Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834, L 1747, F 68, S 8, H MA 50185, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-29
Empresa: TAKE BAS SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Gutierrez De Casas Carmen
- Megias Lara Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538, L 1451, F 5, S 8, H MA 41974, I/A 9 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-29
Empresa: TAKE BAS SYSTEM SL
Administrador Unico
- Gutierrez De Casas Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538, L 1451, F 5, S 8, H MA 41974, I/A 9 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-29
Información de GUTIERREZ DE CASAS CARMEN
Mostramos los datos de GUTIERREZ DE CASAS CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ DE CASAS CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos