GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERPIBUR SL | Administrador Unico | 24/05/2024 | |
FUENTE HONTANILLA SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2013 | |
METALICAS ESTRUMAR SA | Administrador Unico | 18/08/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO
Empresa: SERPIBUR SL
Administrador Unico
- Gutierrez Castillo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 6467, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-09
Empresa: METALICAS ESTRUMAR SA
Administrador Unico
- Gutierrez Castillo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455, L 246, F 223, S 8, H BU 8392, I/A 9 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-09
Empresa: METALICAS ESTRUMAR SA
Administrador Unico
- Gutierrez Castillo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455, L 246, F 223, S 8, H BU 8392, I/A 7 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-09
Empresa: FUENTE HONTANILLA SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Castillo Marco Antonio
- Villalain Exposito Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449, L 240, F 28, S 8, H BU 8170, I/A 4 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-09
Empresa: METALICAS ESTRUMAR SA
Administrador Unico
- Gutierrez Castillo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455, L 246, F 223, S 8, H BU 8392, I/A 6 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-09
Información de GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ CASTILLO MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos