GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHY NOT FASHIONS SL | Administrador Unico | 05/11/2012 | 12/05/2014 |
BELLES DE NUIT MARBELLA SL | Administrador Unico | 29/04/2013 | 22/11/2013 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA
Empresa: WHY NOT FASHIONS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Carpentieri Debbie Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567, L 1480, F 146, S 8, H MA 42781, I/A 6 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-29
Empresa: BELLES DE NUIT MARBELLA SL
Administrador Unico
- Gutierrez Carpentieri Debbie Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131, L 4038, F 46, S 8, H MA117927, I/A 2 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-29
Empresa: BELLES DE NUIT MARBELLA SL
Administrador Unico
- Gutierrez Carpentieri Debbie Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131, L 4038, F 45, S 8, H MA117927, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-29
Empresa: WHY NOT FASHIONS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Carpentieri Debbie Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567, L 1480, F 146, S 8, H MA 42781, I/A 5 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-29
Información de GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA
Mostramos los datos de GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ CARPENTIERI DEBBIE DANIELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos