GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NHLED 2006 SL | Administrador Unico | 23/05/2022 | 08/02/2023 |
NHLED 2006 SL | Socio Unico | 23/05/2022 | 08/02/2023 |
HELTA REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 11/03/2019 | 18/06/2019 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA
Empresa: NHLED 2006 SL
Administrador Unico
- Gutierrez-barquin Cortes Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43549 , F 83, S 8, H M 769005, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: NHLED 2006 SL
Administrador Unico
- Gutierrez-barquin Cortes Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43549 , F 83, S 8, H M 769005, I/A 3 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: NHLED 2006 SL
Nuevo Socio Único
- Gutierrez-barquin Cortes Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43549 , F 83, S 8, H M 769005, I/A 3 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: HELTA REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Gutierrez-barquin Cortes Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 147, S 8, H S 30733, I/A 3 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-39
Empresa: HELTA REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Gutierrez-barquin Cortes Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 147, S 8, H S 30733, I/A 2 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-39
Información de GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA
Mostramos los datos de GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ-BARQUIN CORTES DANIELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos