GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDESA FINANZAS SL | Administrador Solidario | 20/10/2010 | 13/12/2018 |
INTELIGERE SL | Presidente | 11/06/2009 | 12/04/2017 |
INTELIGERE SL | Consejero Delegado | 11/06/2009 | 12/04/2017 |
INTELIGERE SL | Consejero | 11/06/2009 | 12/04/2017 |
INTELIGERE SL | Administrador Unico | 17/04/2009 | 11/06/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN
Empresa: CONDESA FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Alvarez-canal Rebaque Pedro Carlos
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 110, S 8, H LE 20583, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-24
Empresa: INTELIGERE SL
Consejero Delegado
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Consejero
- Getino De La Mano Ernesto
- Getino Gutierrez Ernesto
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Presidente
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 126, S 8, H LE 18521, I/A 6 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-24
Empresa: CONDESA FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Canal Y Rebaque Pedro Carlos
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 109, S 8, H LE 20583, I/A 1 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-24
Empresa: INTELIGERE SL
Consejero Delegado
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Consejero
- Getino De La Mano Ernesto
- Getino Gutierrez Ernesto
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Presidente
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 125, S 8, H LE 18521, I/A 4 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-24
Empresa: INTELIGERE SL
Administrador Unico
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 125, S 8, H LE 18521, I/A 4 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-24
Empresa: INTELIGERE SL
Administrador Unico
- Gutierrez Bandera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 124, S 8, H LE 18521, I/A 2 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-24
Información de GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ BANDERA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos