GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE NEGOCIOS K2 SL | Administrador Unico | 17/06/2010 | 05/05/2011 |
TUAREG TELECOM SL | Administrador Unico | 30/12/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS K2 SL
Administrador Unico
- Gutierrez Amoros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41967 , F 144, S 8, H B 397455, I/A 2 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-08
Empresa: TUAREG TELECOM SL
Administrador Unico
- Gutierrez Amoros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 120, S 8, H M 440342, I/A 2 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-28
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS K2 SL
Administrador Unico
- Gutierrez Amoros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41967 , F 141, S 8, H B 397455, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Información de GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA
Mostramos los datos de GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ AMOROS ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos