GUTIERREZ ADELL CRISTINA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ ADELL CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ ADELL CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUERRERO GUTIERREZ ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 10/05/2023 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ ADELL CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ ADELL CRISTINA
Empresa: LEXCOR ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Guerrero Campos Samuel
- Gutierrez Adell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 96, S 8, H B 461965, I/A 5 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: LEXCOR ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Gutierrez Adell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 96, S 8, H B 461965, I/A 5 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: LEXCAPITAL SERVICIOS JURIDICOS SCP
Liquidador
- Gutierrez Adell Cristina
- Miranda Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44144 , F 84, S 8, H B 448005, I/A 2 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Empresa: LEXCAPITAL SERVICIOS JURIDICOS SCP
Administrador Solidario
- Gutierrez Adell Cristina
- Miranda Gonzalez Francisco Javier
Liquidador
- Gutierrez Adell Cristina
- Miranda Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44144 , F 84, S 8, H B 448005, I/A 2 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Empresa: LEXCOR ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Gutierrez Adell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 95, S 8, H B 461965, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: LEXCAPITAL SERVICIOS JURIDICOS SCP
Administrador Solidario
- Gutierrez Adell Cristina
- Miranda Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44144 , F 82, S 8, H B 448005, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Información de GUTIERREZ ADELL CRISTINA
Mostramos los datos de GUTIERREZ ADELL CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ ADELL CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos