GUTES SERRA MARIO
Informe ejecutivo de GUTES SERRA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTES SERRA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBB INDUSTRIES AUTOMOTIVE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2024 | |
GRUPO CAUTEX SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2024 | |
LANDAS DIRECTORSHIP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2024 | |
FARE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2024 | |
PMG POLMETASA SA | Apoderado Solidario | 20/03/2018 | |
PMG POLMETASA SA | Apoderado Mancomunado | 20/03/2018 |
VINCULACIONES DE GUTES SERRA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTES SERRA MARIO
Empresa: PMG ASTURIAS POWDER METAL SA
Apoderado Mancomunado
- Gutes Serra Mario
- Lange Ingo Cristian
- Storm Sven Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 15171, I/A 87 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-33
Empresa: BBB INDUSTRIES AUTOMOTIVE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arciello Corredoira Alessio
- Gutes Serra Mario
- Serra Canal Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 40613, I/A 27 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: GRUPO CAUTEX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arciello Corredoira Alessio
- Gutes Serra Mario
- Serra Canal Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 255435, I/A 23 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: LANDAS DIRECTORSHIP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutes Serra Mario
- Serra Canal Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 553692, I/A 12 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: FARE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutes Serra Mario
- Serra Canal Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 82735, I/A 23 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-08
Empresa: PMG POLMETASA SA
Consejero
- Gutes Serra Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099 , F 107, S 8, H SS 1692, I/A 138 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-20
Empresa: PMG ASTURIAS POWDER METAL SA
Consejero
- Gutes Serra Mario
- Lange Ingo Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 34, S 8, H AS 15171, I/A 85 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-33
Empresa: PMG POLMETASA SA
Consejero
- Gutes Serra Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099 , F 106, S 8, H SS 1692, I/A 137 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-20
Empresa: PMG POLMETASA SA
Consejero
Presidente
- Gutes Serra Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099 , F 106, S 8, H SS 1692, I/A 137 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-20
Empresa: PMG ASTURIAS POWDER METAL SA
Consejero
- Gutes Serra Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 33, S 8, H AS 15171, I/A 84 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-33
VER MAS ACTOS
Información de GUTES SERRA MARIO
Mostramos los datos de GUTES SERRA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTES SERRA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos