GUTBERLET DANIEL
Informe ejecutivo de GUTBERLET DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTBERLET DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEIKO CLEAN SOLUTIONS IBERICA SL | Apoderado | 26/04/2017 | |
BIRKENSTOCK SPAIN SL | Apoderado Solidario | 05/10/2015 |
VINCULACIONES DE GUTBERLET DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTBERLET DANIEL
Empresa: MEIKO CLEAN SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35909 , F 36, S 8, H M 645183, I/A 2 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: BK SPAIN 2016 SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Cuartero Elena
- De Dios Martinez Luis Miguel
- Gutberlet Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33928 , F 221, S 8, H M 610567, I/A 9 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: FIUGGI BUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Cuartero Elena
- De Dios Martinez Luis Miguel
- Gutberlet Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33928 , F 53, S 8, H M 610567, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: BIRKENSTOCK SPAIN SL
Apoderado Solidario
- De Dios Martinez Luis Miguel
- Gutberlet Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32921 , F 124, S 8, H M 592660, I/A 4 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Información de GUTBERLET DANIEL
Mostramos los datos de GUTBERLET DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTBERLET DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos