GUTANAIDZE LEVAN
Informe ejecutivo de GUTANAIDZE LEVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTANAIDZE LEVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASTAI GASOLINERAS SL | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
LASTAI GASOLINERAS SL | Socio Unico | 13/12/2023 | |
ESTACION DE SERVICIO LASTAI SL | Socio Unico | 25/04/2023 | |
ESTACION DE SERVICIO LASTAI SL | Administrador Unico | 28/12/2021 |
VINCULACIONES DE GUTANAIDZE LEVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTANAIDZE LEVAN
Empresa: DUMIAS TOPIC SL
Administrador Unico
- Gutanaidze Levan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4260 , F 56, S 8, H A 167726, I/A 2 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-03
Empresa: DUMIAS TOPIC SL
Socio Único
- Gutanaidze Levan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4260 , F 56, S 8, H A 167726, I/A 2 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-03
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LASTAI SL
Socio Único
- Gutanaidze Levan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 197, S 8, H NA 28249, I/A 9 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-31
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LASTAI SL
Administrador Unico
- Gutanaidze Levan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 197, S 8, H NA 28249, I/A 8 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-31
Información de GUTANAIDZE LEVAN
Mostramos los datos de GUTANAIDZE LEVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTANAIDZE LEVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos