GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS
Informe ejecutivo de GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TCUIDAMOS 2023 SL | Apoderado Solidario | 08/07/2024 | |
OPERADOR DEL TRANSPORTE LA MANCHA SA | Administrador Unico | 10/06/2024 | |
INVERSIONES Y DESARROLLO EN DEPENDENCIA SA | Administrador Mancomunado | 15/11/2023 | |
INVERSIONES Y DESARROLLO EN DEPENDENCIA SA | Apoderado | 15/11/2023 | |
INVERSIONES EN DEPENDENCIA SL | Administrador Mancomunado | 15/11/2023 | |
INVERSIONES EN DEPENDENCIA SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
GOIKO BALEARES SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
TCUIDAMOS 2023 SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2023 | |
GOIKO BALEARES SL | Presidente | 01/08/2023 | |
GOIKO BALEARES SL | Consejero | 01/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS
Empresa: TCUIDAMOS 2023 SL
Apoderado Solidario
- Eusebio Ramirez Gonzalez-ortega
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 46408, I/A 2 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-45
Empresa: OPERADOR DEL TRANSPORTE LA MANCHA SA
Administrador Unico
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 18661, I/A 6 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-45
Empresa: INVERSIONES EN DEPENDENCIA SL
Apoderado
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 224, S 8, H TO 39760, I/A 7 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-45
Empresa: INVERSIONES EN DEPENDENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
- Miguel Angel Vargas Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 224, S 8, H TO 39760, I/A 6 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-45
Empresa: INVERSIONES EN DEPENDENCIA SL
Administrador Solidario
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
- Miguel Angel Vargas Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 224, S 8, H TO 39760, I/A 6 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-45
Apoderado
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 191, S 8, H TO 40708, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-45
Administrador Mancomunado
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
- Miguel Angel Vargas Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 191, S 8, H TO 40708, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-45
Administrador Solidario
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
- Miguel Angel Vargas Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 191, S 8, H TO 40708, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-45
Empresa: GOIKO BALEARES SL
Apoderado
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 96, S 8, H TO 46265, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-45
Empresa: TCUIDAMOS 2023 SL
Administrador Mancomunado
- Eusebio Ramirez Gonzalez-ortega
- Gustavo Rafael Diaz Regañon Esquinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 29, S 8, H TO 46408, I/A 1 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-45
VER MAS ACTOS
Información de GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS
Mostramos los datos de GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUSTAVO RAFAEL DIAZ REGAÑON ESQUINAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos