GUSTAVO PABLO MACCHI
Informe ejecutivo de GUSTAVO PABLO MACCHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUSTAVO PABLO MACCHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAGLEY LATINOAMERICA SA | Apoderado Solidario | 11/01/2024 | |
BAGLEY LATINOAMERICA SA | Secretario | 07/09/2023 | |
BAGLEY LATINOAMERICA SA | Consejero | 07/09/2023 | |
BAGLEY LATINOAMERICA SA | Secretario | 10/12/2021 | |
BAGLEY LATINOAMERICA SA | Consejero | 10/12/2021 |
VINCULACIONES DE GUSTAVO PABLO MACCHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUSTAVO PABLO MACCHI
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Apoderado Solidario
- Andres Silva
- Fernando Cavallero
- Gustavo Pablo Macchi
- Marcelo Ruben Diez
- Pablo Mainardi
- Rogelio Gibaut
- Rolando Hernan Saizar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46998 , F 3, S 8, H B 296035, I/A 44 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46998 , F 2, S 8, H B 296035, I/A 43 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46988 , F 1, S 8, H B 296035, I/A 41 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46988 , F 1, S 8, H B 296035, I/A 41 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 100, S 8, H B 296035, I/A 39 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 100, S 8, H B 296035, I/A 37 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 99, S 8, H B 296035, I/A 35 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 99, S 8, H B 296035, I/A 35 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 97, S 8, H B 296035, I/A 32 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
Empresa: BAGLEY LATINOAMERICA SA
Consejero
- Fernando Luis Falco
- Franck Riboud
- Gustavo Pablo Macchi
- Luis Alejandro Pagani
Presidente
Secretario
- Gustavo Pablo Macchi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 96, S 8, H B 296035, I/A 28 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-08
VER MAS ACTOS
Información de GUSTAVO PABLO MACCHI
Mostramos los datos de GUSTAVO PABLO MACCHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUSTAVO PABLO MACCHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos