GURRI PUIG MARIA ROSA
Informe ejecutivo de GURRI PUIG MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GURRI PUIG MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIXES 2000 SL | Apoderado Solidario | 05/10/2023 |
VINCULACIONES DE GURRI PUIG MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GURRI PUIG MARIA ROSA
Empresa: LIMPIEZAS CONTRATADAS SL
Liquidador
- Gurri Puig Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 202, S 8, H B 43095, I/A 20 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: LIMPIEZAS CONTRATADAS SL
Administrador Unico
- Gurri Puig Maria Rosa
Liquidador
- Gurri Puig Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 202, S 8, H B 43095, I/A 20 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: TIXES 2000 SL
Apoderado Solidario
- Gurri Puig Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 97, S 8, H B 212614, I/A 4 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-08
Empresa: LIMPIEZAS CONTRATADAS SL
Administrador Unico
- Gurri Puig Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 202, S 8, H B 43095, I/A 18 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: LIMPIEZAS CONTRATADAS SL
Apoderado Solidario
- Gurri Puig Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 202, S 8, H B 43095, I/A 17 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
Empresa: MASMULIGAN SL
Administrador Solidario
- Gurri Puig Maria Rosa
- Masip Borras Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26207 , F 137, S 8, H B 99759, I/A 6 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
Información de GURRI PUIG MARIA ROSA
Mostramos los datos de GURRI PUIG MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GURRI PUIG MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos