GURKOVSKY GEORGES-ANDRE
Informe ejecutivo de GURKOVSKY GEORGES-ANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GURKOVSKY GEORGES-ANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VFE CREDIBUL SL | Administrador Solidario | 12/12/2019 | |
LOCAL STAY SL | Administrador Unico | 14/06/2018 | |
STARGENI SL | Administrador Solidario | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE GURKOVSKY GEORGES-ANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GURKOVSKY GEORGES-ANDRE
Empresa: VFE CREDIBUL SL
Administrador Solidario
- Gurkovsky Georges-andre
- Pavlov Stefan- Genchev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10090, L 7372, F 10, S 8, H V 169625, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-46
Empresa: LOCAL STAY SL
Administrador Unico
- Gurkovsky Georges-andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10513, L 7794, F 165, S 8, H V 182469, I/A 1 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-46
Empresa: STARGENI SL
Administrador Solidario
- Gurkovsky Georges-andre
- Pavlov Stefan- Genchev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10432, L 7713, F 95, S 8, H V 179748, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Información de GURKOVSKY GEORGES-ANDRE
Mostramos los datos de GURKOVSKY GEORGES-ANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GURKOVSKY GEORGES-ANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos