GURDEK ADAM MARCIN
Informe ejecutivo de GURDEK ADAM MARCIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GURDEK ADAM MARCIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHILIP MORRIS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2012 | 12/08/2013 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICE CENTER SL | Apoderado | 15/01/2013 | 25/07/2013 |
VINCULACIONES DE GURDEK ADAM MARCIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GURDEK ADAM MARCIN
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Gajewski Michal Konrad
- Gurdek Adam Marcin
- Michalak Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 225, S 8, H M 144903, I/A 191 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gajewski Michal Konrad
- Gurdek Adam Marcin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 16, S 8, H M 395718, I/A 49 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 14, S 8, H M 395718, I/A 46 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 223, S 8, H M 144903, I/A 189 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Información de GURDEK ADAM MARCIN
Mostramos los datos de GURDEK ADAM MARCIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GURDEK ADAM MARCIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos