GUO ZHENG ZHONG
Informe ejecutivo de GUO ZHENG ZHONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUO ZHENG ZHONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KBBQ VALENCIA LITERATO SL | Administrador Solidario | 11/07/2024 | |
KBBQ XATIVA SL | Administrador Solidario | 27/06/2024 | |
3 COMIDAS XATIVA SL | Administrador Unico | 17/06/2024 | |
MIDIA CENTER XATIVA SL | Socio Unico | 03/05/2024 | |
MIDIA CENTER XATIVA SL | Administrador Unico | 03/05/2024 | |
MIDIA STORES CATALUÑA SL | Administrador Unico | 10/01/2024 | |
MIDIA CENTRAL ONE SL | Administrador Unico | 10/01/2024 | |
MIDIA STORES ALICANTE SL | Administrador Unico | 12/05/2023 | |
MIDIA STORES MADRID SL | Administrador Unico | 12/05/2023 | |
KBBQ HORECA SL | Administrador Solidario | 27/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUO ZHENG ZHONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUO ZHENG ZHONG
Empresa: KBBQ VALENCIA LITERATO SL
Administrador Solidario
- Guo Zheng Zhong
- Tingting Su Guo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219602, I/A 1 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-46
Empresa: KBBQ XATIVA SL
Administrador Solidario
- Guo Zheng Zhong
- Tingting Su Guo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219293, I/A 1 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-46
Empresa: 3 COMIDAS XATIVA SL
Administrador Unico
- Guo Zheng Zhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219049, I/A 1 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-46
Empresa: MIDIA CENTER XATIVA SL
Administrador Unico
- Guo Zheng Zhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11560, L 8838, F 56, S 8, H V 218047, I/A 1 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-46
Empresa: MIDIA CENTER XATIVA SL
Socio Único
- Guo Zheng Zhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11560, L 8838, F 56, S 8, H V 218047, I/A 1 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-46
Empresa: MIDIA CENTRAL ONE SL
Administrador Unico
- Guo Zheng Zhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11491, L 8769, F 146, S 8, H V 215286, I/A 1 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-46
Empresa: MIDIA STORES CATALUÑA SL
Administrador Unico
- Guo Zheng Zhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11491, L 8769, F 171, S 8, H V 215291, I/A 1 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-46
Empresa: MIDIA STORES ALICANTE SL
Administrador Unico
- Guo Zheng Zhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11374, L 8652, F 74, S 8, H V 211024, I/A 1 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-46
Empresa: MIDIA STORES MADRID SL
Administrador Unico
- Guo Zheng Zhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11374, L 8652, F 68, S 8, H V 211023, I/A 1 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-46
Empresa: KBBQ HORECA SL
Administrador Solidario
- Guo Zheng Zhong
- Ye Zefeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11325, L 8603, F 170, S 8, H V 209412, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-46
VER MAS ACTOS
Información de GUO ZHENG ZHONG
Mostramos los datos de GUO ZHENG ZHONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUO ZHENG ZHONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos