GUNTHER BONET ELENA
Informe ejecutivo de GUNTHER BONET ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUNTHER BONET ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYECO SL | Apoderado Mancomunado | 25/10/2013 | 15/05/2020 |
AYECO SL | Secretario | 14/12/2018 | 15/05/2020 |
AYECO SL | Consejero | 14/12/2018 | 15/05/2020 |
AYECO SL | Apoderado | 15/05/2020 | |
AYECO SL | Secretario | 13/08/2013 | 14/12/2018 |
AYECO SL | Consejero | 13/08/2013 | 14/12/2018 |
VINCULACIONES DE GUNTHER BONET ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUNTHER BONET ELENA
Empresa: AYECO SA
Apoderado Mancomunado
- Daniel Hans Gunther
- Gunther Bonet Elena
Apoderado
- Daniel Hans Gunther
- Gunther Bonet Elena
- Gunther Bonet Oscar
- Hugo Gunther Aeberli
- Picas Escoda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44079 , F 164, S 8, H B 29007, I/A 31 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Empresa: AYECO SA
Consejero
- Daniel Hans Gunther
- Gunther Bonet Elena
- SILPE GESTION SLU
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Gunther Bonet Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44079 , F 163, S 8, H B 29007, I/A 30 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Empresa: AYECO SA
Consejero
- Daniel Hans Gunther
- Gunther Bonet Elena
- SILPE GESTION SLU
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Gunther Bonet Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44079 , F 162, S 8, H B 29007, I/A 28 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Empresa: AYECO SA
Consejero
- Daniel Hans Gunther
- GRUPO LAND & BAU SL
- Gunther Bonet Elena
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Gunther Bonet Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44079 , F 162, S 8, H B 29007, I/A 28 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Empresa: AYECO SA
Apoderado Mancomunado
- Daniel Hans Gunther
- Gunther Bonet Elena
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 99, S 8, H B 29007, I/A 23 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Empresa: AYECO SA
Consejero
- Daniel Hans Gunther
- GRUPO LAND & BAU SL
- Gunther Bonet Elena
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Gunther Bonet Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 98, S 8, H B 29007, I/A 22 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Empresa: AYECO SA
Consejero
- Daniel Hans Gunther
- GRUPO LAND & BAU SL
- Gunther Bonet Elena
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Gunther Bonet Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 98, S 8, H B 29007, I/A 22 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Información de GUNTHER BONET ELENA
Mostramos los datos de GUNTHER BONET ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUNTHER BONET ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos